Entreprise : SCI FOMA - SIREN 379 727 571
Identité
Dénomination
SCI FOMA
SIREN (siège)
379 727 571
Date d'immatriculation au RNE
31/10/1990
Date de fin de la personne morale
30/10/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
112 CHEZ BOUET 16290 DOUZAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CIDEX 317
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD ELISABETH , ANDREE
Nom d'usage
FORT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Douzat
Nom, Prénom(s)
MAYOUX ERICA , PEGGY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Champniers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/06/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37972757100034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété,administration et exploitation de biens immobiliers.
Adresse
112 CHEZ BOUET
16290 , DOUZAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CIDEX 317
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37972757100018
Code APE
702A
Adresse
LES RASSATS
16590 , BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2000
Siret
37972757100026
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
CHEZ BOUET
16290 , DOUZAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7195
Date d'ajout
07/06/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).