Entreprise : DA.DI.BO, STE EN LIQUIDATION - SIREN 379 700 891
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2019)
Dénomination
DA.DI.BO, STE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
379 700 891
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1990
Fermeture de l'établissement - 37970089100011
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2018
Date de fin de la personne morale
29/10/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
7 ALL HYACINTHE CH MEAULLE 35700 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORIE CECILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
BORIE PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BORIE MARIE-ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Port Vila
Nom, Prénom(s)
LE DILY ISABELLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BORIE VALERIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DAGORN JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LUNEL BRIGITTE
Nom d'usage
DANIELOU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
SC DES FEVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Auray
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37970089100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, propriété, construction, administration, exploitation et gestion d'immeuble (début : 01.10.1990)
Adresse
7 ALL 7 Allée Hyacinthe Charles Méaulle
35700 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78093
Date d'ajout
22/02/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 15/12/2018 Avec date d'effet au 15/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70063
Date d'ajout
04/12/2018
Description
Dissolution à compter du 15/11/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/11/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale dans le Journal de Vitré en date du 07/12/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).