Entreprise : AD INDUSTRIE - SIREN 379 686 140
Identité
Dénomination
AD INDUSTRIE
SIREN (siège)
379 686 140
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1990
Date de fin de la personne morale
24/10/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
1768408.6 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE LA VOUTE 75012 PARIS 12 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CURY MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUHAU LILIANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAIZE ALAIN
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEJOIE ERIC
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAMBERT DENIS
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
TROUVILLE SUR MER
Nom, Prénom(s)
HECQUET PHILIPPE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1933
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Nom, Prénom(s)
AUGOYARD JEAN-PIERRE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Domont
Dénomination
SOCIETE GESCO-AUDIT ET PERFORMANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMAP - SCP COLOMB, DE MAISTRE DE PIMODAN (SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE C.A.C.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE INITIATIVE ET FINANCE SA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE CIVILE FINANCIERE AD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/10/1990
Siret
37968614000011
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATION PAR VOIE D'APPORT, D'ACHAT, DE SOUSCRIPTION OU AUTREMENT DANS TOUTE SOCIETE, QUELS QU'EN SOIENT LA FORME ET L'OBJET, TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES AU PROFIT DES ENTREPRISES EN MATIERE DE GESTION.
Adresse
12 RUE 12 rue de la Voûte
75012 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/05/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 09 MAI 1995 LE TC DE BEAUVAIS A ETENDU LES OPERATIONS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ET DE LA SA ADLER (ANCIENNEMENT M A B RC 92B15354 A LA SA MAITRAP RC 91B10095
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/10/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1994 LE TC DE BEAUVAIS A ETENDU LES OPERATIONS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA ADLER (ANCIENNEMENT M A B) 92B15354 A LA SOCIETE ; JUGE COMMISSAIRE: MR FOURMENT, MR BLOQUERT JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, REPRESENTANTDES CREANCIERS: MAITRE HERBAUT 7 RUE DES COLIMACONS A CLERMONT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).