Entreprise : RECREA - SIREN 379 668 601
Identité
Dénomination
RECREA
SIREN (siège)
379 668 601
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1991
Début d’activité
01/10/1990
Date de fin de la personne morale
27/02/2089
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Transactions de fonds de commerce et immeubles courtages négociations et conseils en matière commerciale et immobilière
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
18000 EUR
Adresse du siège
28 PL DU CHILLOU 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
28/30
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MSICA GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Nom, Prénom(s)
TALIBART MARTINE
Nom d'usage
MSICA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37966860100030
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Transactions de fonds de commerce et immeubles courtages négociations et conseils en matière commerciale et immobilière
Autres Activités
Transactions de fonds de commerce et immeubles courtages négociations et conseils en matière commerciale et immobilière
Adresse
28 PL DU CHILLOU
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
28/30
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/1990
Siret
37966860100014
Code APE
703A
Adresse
37 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37966860100022
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
11 PL JULES FERRY
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
& 13
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4671
Date d'ajout
29/09/2016
Description
Changement de dénomination à compter du 18/07/2016 Ancienne : AGENCE DE LA BOURSE Nouvelle : RECREA Transfert du siège social à compter du 18/07/2016 : Ancienne adresse : 11/13 place Jules Ferry 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 28/30 place du Chillou 76600 Le Havre Transfert de l'établissement principal à compter du 18/07/2016 : Ancienne adresse : 11/13 Place Jules Ferry 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 28/30 Place du Chillou 76600 Le Havre actes déposés le 29/09/2016 - union agricole du 06/10/2016 suppression de l'enseigne et du nom commercial : AGENCE DE LA BOURSE à compter du 18/07/2016 reprise d'activité d'activité à compter du 18/07/2016 activité : Transactions de fonds de commerce et immeubles courtages négociations et conseils en matière commerciale et immobilière
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3081
Date d'ajout
28/08/2003
Description
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 38 112.25 EUROS NOUVEAU : 43 400 EUROS ACTES DEPOSES LE 22/08/2003 - PRESSE HAVRAISE DU 05/08/2003 Date d'effet : 22/07/2003
Numéro d'observation
3304
Date d'ajout
25/07/2002
Description
DEPART DE MR BENARD DANIEL EN QUALITE DE CO-GERANT - MR MARIE JEAN RESTE SEUL GERANT - ACTES DEPOSES LE 22/07/2002 - LE HAVRE PRESSE DU 12/07/2002 Date d'effet : 27/06/2002
Numéro d'observation
3432
Date d'ajout
17/10/1995
Description
TRANSFORMATION DE LA SA EN SARL - ANCIEN PCA ET ADMINISTRATEUR : DELLOYE ARNAUD ANCIENS ADMINISTRATEURS : DANIEL BENARD - JEAN MARIE - CHRISTIANE GIROUX - CHRISTINE DELLOYE - MARTHE REAL - ANCIENS COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT MESSIEURS GILLES VAN LERENBERGHE ET CHRISTIAN LEGEN- DRE - NOUVEAUX CO-GERANTS : MESSIEURS DANIEL BENARD ET JEAN MARIE A COMPTER DU 02/10/95 DEPOT DES ACTES DU 17/10/95 L'UNION AGRICOLE DU 05.10.95
Numéro d'observation
1283
Date d'ajout
09/04/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 26/03/93 L'UNION AGRICOLE DU 25/02/93 - A COMPTER DU 19/02/93
Numéro d'observation
839
Date d'ajout
04/03/1992
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS AU 11/13 PLACE JULES FERRY 76600 LE HAVRE - EN CONSE- QUENCE, L'ANCIEN ETABLISSEMENT SECONDAIRE DEVIENT IMMATRICULATION PRINCIPA- LE - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 04/03/92 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 08/01/92 - A COMPTER DU 01/01/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).