Entreprise : BROQUA - SIREN 379 660 087
Identité
Dénomination
BROQUA
SIREN (siège)
379 660 087
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1990
Début d’activité
01/10/1990
Date de fin de la personne morale
25/10/2040
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
exploitation de fonds ruraux
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
203595 EUR
Adresse du siège
DOMAINE DE LAROSE 32160 BEAUMARCHES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROQUA GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Beaumarchés
Nom, Prénom(s)
BROQUA CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Beaumarchés
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37966008700014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage de volailles,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières
Adresse
DOMAINE DE LAROSE
32160 , BEAUMARCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données validées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
18/06/2019
Siret
37966008700022
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Céréales
Adresse
LD PRADET
32160 , BEAUMARCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
356
Date d'ajout
03/02/2004
Description
Réduction du capital de 206 873.32 euros à 203 595 euros Démission d'un Co-Gerant : Mme Faveron Renée ÉPSE Broca Date d'effet : 31/12/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1508
Date d'ajout
27/06/1997
Description
Capital porte de 920 000 F à 1 357 300 F nomination Co-Gerant : Broqua Gerard à compter du 01/04/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 357 300.00 FRF nouveau montant : 206 919.05 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).