Entreprise : LES AIRES - SIREN 379 655 707
Identité
(Entreprise radiée le 11/02/2021)
Dénomination
LES AIRES
SIREN (siège)
379 655 707
Date d'immatriculation au RNE
17/10/1990
Date de fin de la personne morale
16/10/2089
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE DENIS PAPIN 83130 LA GARDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POUVEREL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHIGO ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
La Garde
Dénomination
S F M R
Qualité
Autre
Commune de résidence
La Garde
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/1989
Siret
37965570700014
Code APE
702A
Adresse
LES AIRES
83390 , PUGET-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/1990
Siret
37965570700022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L achat de tous biens immobiliers (terrains, appartements, locaux à usage commercial ou professionnel, Etc ) en vue de leur location exclusivement la prise de participation dans toutes autres personnes morales et notamment l acquisition par tous moyens départs dans toutes autres sociétés civiles
Adresse
RUE 85 Rue Denis Papin
83130 , La Garde - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POUVEREL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/003485
Date d'ajout
11/02/2021
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 01/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/001884
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique S F M R 1311 Avenue de Lattre de Tassigny Garde 83130 LA GARDE, 391 830 429 RCS GTC Toulon en date du 10/08/2020 - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Var Information du 27/11/2020.
Numéro d'observation
F20/008006
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 30 septembre Nouvelle date : 31 décembre à compter du 04/12/2019
Numéro d'observation
7310
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).