Entreprise : COOP UTILIS MATER AGRIC DU DRAC - SIREN 379 637 754
Identité
Dénomination
COOP UTILIS MATER AGRIC DU DRAC
SIREN (siège)
379 637 754
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1990
Début d’activité
23/08/1990
Date de fin de la personne morale
24/10/2089
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Utilisation de matériel agricoles en commun.
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
365.88 EUR
Adresse du siège
200 CHE DE PRE MIA 05500 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES COMBES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOREL MICHEL
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Forest-Saint-Julien
Nom, Prénom(s)
DAVIN PAUL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Nom, Prénom(s)
ESPITALLIER JEAN-LUC
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Ancelle
Nom, Prénom(s)
FAURE LUDOVIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Nom, Prénom(s)
GIRAUD PIERRE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Nom, Prénom(s)
MAITRETIN XAVIER
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Aubessagne
Nom, Prénom(s)
MOTTE CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Nom, Prénom(s)
MOYNIER LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Aubessagne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/08/1990
Siret
37963775400027
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricoles en commun
Autres Activités
Utilisation de matériel agricoles en commun
Adresse
200 CHE DE PRE MIA
05500 , SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES COMBES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/08/1990
Siret
37963775400019
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
PL DU CHAMP DE FOIRE
05500 , SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMBRE D AGRICULTURE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1702
Date d'ajout
17/06/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/05/2008 : Partant : GAUTIER Gautier, MEMBRE DU DIRECTOIRE Partant : CESMAT André, MEMBRE DU DIRECTOIRE Partant : BLANC Jean-Paul, MEMBRE DU DIRECTOIRE Partant : PELLEGRIN Dominique, MEMBRE DU DIRECTOIRE Partant : EYRAUD Jacques, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : GIRAUD Pierre, MEMBRE DU DIRECTOIRE Nouveau : MAITRETIN Xavier, MEMBRE DU DIRECTOIRE Nouveau : BOREL Michel, MEMBRE DU DIRECTOIRE Nouveau : ESPITALLIER Jean-Luc, MEMBRE DU DIRECTOIRE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).