Entreprise : SORHODIS ARLES - SIREN 379 601 289
Identité
Dénomination
SORHODIS ARLES
SIREN (siège)
379 601 289
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1990
Début d’activité
28/09/1990
Date de fin de la personne morale
28/11/2089
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
533571.56 EUR
Adresse du siège
RUE PHILIPPE LEBON 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
GRILLO CHRISTOPHE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
TOULON
Nom, Prénom(s)
GRILLO JEAN-LEONARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
TOULON
Nom, Prénom(s)
MIGNANO PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
TOULON
Nom, Prénom(s)
VILLARD ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BOUILLARGUES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/1990
Siret
37960128900018
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
RUE PHILIPPE LEBON
13200 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
220
Date d'ajout
12/02/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 DECEMBRE 2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PROCEDE AU CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE DANS L'AFFAIRE SA SORHODIS ARLES ( PAR EXTENSION AU RJ SA SORHODIS ) ZI SUD,RUE PHILIPPE LEBON-13200 ARLES ET A NOMME MONSIEUR CURA PIERRE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE L'ANCIEN JUGE ET MONSIEUR ROGER BLANC EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT.
Numéro d'observation
1496
Date d'ajout
01/08/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 MARS 2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PRONONCE LA DESIGNATION DE MAITRE TORELLI FREDERIC,11 BIS, RUE ROUSSY A NIMES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AU PLAN EN REMPLACEMENT DE MAITRE CHABAL DANS LADITE AFFAIRE. Date d'effet : 28/03/2000
Numéro d'observation
1492
Date d'ajout
01/08/2000
Description
VENTE DU FONDS DE COMMERCE PAR LA SOCIETE SORHODIS ARLES REPRESENTEE PAR MAITRE OLIVIER FABRE,ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A LA SOCIETE SOGETPAR SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION. LA SOCIETE EST SANS ACTIVITE COMMERCIALE. Date d'effet : 20/11/1993
Numéro d'observation
1495
Date d'ajout
01/08/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07 MARS 2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PROCEDE AU CHANGEMENT DE JUGE-COMMISSAIRE DANS L'AFFAIRE SA SORHODIS ARLES ( PAR EXTENSION AU RJ SA SORHODIS) ZI SUD,RUE PHILIPPE LEBON- 13200 ARLES ET A NOMME MONSIEUR BRUNET EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE L'ANCIEN JUGE ET MONSIEUR BOISSELET EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT. Date d'effet : 07/03/2000
Numéro d'observation
1488
Date d'ajout
31/07/2000
Description
REPRISE DU FONDS APRES LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A LA SOCIETE RHODANIENNE DE DISTRIBUTION " SORHODIS " . Date d'effet : 20/11/1993
Numéro d'observation
123
Date d'ajout
25/01/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SA SORHODIS ARLES ( PAR EXTENSION AU RJ SA SORHODIS). LE TRIBUNAL A AUTORISE L'ADMINISTRATEUR A PASSER LES ACTES DE CESSION ET A NOMME MAITRE CHABAL,11 BIS,RUE ROUSSY,30000 NIMES,COMMISSAIRE A L' EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
122
Date d'ajout
24/01/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PRONONCE A L'EGARD DE LA SA SORHODIS ARLES ( PAR EXTENSION AU R.J SA SORHODIS )UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. NOMME M.AMPHOUX,JUGE-COMMISSAIRE ET M.RAY GILLES,JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT. NOMME MAITRE CHABAL,11 BIS,RUE ROUSSY,30000 NIMES,REPRESENTANT DES CREANCIERS ET MAITRE OLIVIER FABRE,BP 3603-34000 MONTPELLIER,ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
2018
Date d'ajout
03/12/1993
Description
FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SOCIETE RHODANIENNE DE DISTRIBUTION SORHODIS SA POUR UNE DUREE D'UN AN A COMPTER DU 01/10/1993 (CETTE DUREE SE PROLONGERA POUR UNE PERIODE INDETERMINEE).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 533 571.56 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).