Entreprise : SCI DES PINS - SIREN 379 599 558
Identité
Dénomination
SCI DES PINS
SIREN (siège)
379 599 558
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1990
Début d’activité
31/08/1990
Date de fin de la personne morale
23/10/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition propriété de parts ou de titres d'autres sociétés.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
81 BD LAZARE CARNOT 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELIN PAUL , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BELIN PIERRE-ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/08/1990
Siret
37959955800036
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding.
Autres Activités
Holding.
Adresse
81 BD LAZARE CARNOT
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/1990
Siret
37959955800010
Code APE
652E
Adresse
17 PL DUPUY
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/1998
Siret
37959955800028
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
32 RUE DU REMPART SAINT ETIENNE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13101
Date d'ajout
09/09/1998
Description
Transfert du siège social SOCIAL DE 17 PLACE DUPUY 31000 TOULOUSE A 32 RUE DU REMPART ST ETIENNE 31000 TOULOUSE. NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE. NOMINATION DE MR MARC BELIN EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MME BALANDRET MARIE CHRISTINE DEMISSIONNAIRE. PV AGE DU 16/04/98 L'OPINION INDEPENDANTE 11/09/98 A COMPTER DU 16/04/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).