Entreprise : SCI LES VIGNES PALOMBA - SIREN 379 599 467
Identité
Dénomination
SCI LES VIGNES PALOMBA
SIREN (siège)
379 599 467
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1990
Début d’activité
25/07/1990
Date de fin de la personne morale
23/10/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION SOUS TOUTES SES FORMES DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
34 AV EMMANUEL MAIGNAN 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PALOMBA JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Montrabé
Nom, Prénom(s)
PALOMBA MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
PALOMBA JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Saint-Jean-Lherm
Nom, Prénom(s)
PALOMBA FLORENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Six-Fours-les-Plages
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/07/1990
Siret
37959946700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION SOUS TOUTES SES FORMES DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Autres Activités
ACQUISITION SOUS TOUTES SES FORMES DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Adresse
34 AV EMMANUEL MAIGNAN
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).