Entreprise : GAEC DU VIVIER - SIREN 379 597 495
Identité
Dénomination
GAEC DU VIVIER
SIREN (siège)
379 597 495
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1990
Début d’activité
15/10/1990
Détail de la cessation
- Maintien de l'immatriculation au registre
Dissolution
- Dissolution avec liquidation
- Poursuite de l'activité
- Date de dissolution : 01/11/2023
- Identité du liquidateur : LOYAU EMMAUNUELLE VALERIE MARIE CHANTAL
- Identité du liquidateur : MARCHAND CHRISTIAN GERARD
Date de fin de la personne morale
14/10/2030
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
162180 EUR
Adresse du siège
LE VIVIER 41170 BAILLOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR MARCHAND
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOYAU EMMAUNUELLE , VALERIE , MARIE , CHANTAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
BAILLOU
Nom, Prénom(s)
MARCHAND CHRISTIAN , GERARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
BAILLOU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1990
Siret
37959749500017
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole, Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE VIVIER
41170 , BAILLOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR MARCHAND
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3869
Date d'ajout
09/12/2002
Description
ANCIEN CO-GERANT : MARCHAND NEE PASQUIER JEANNINE NOUVEAU CO-GERANT : LOYAU EMMANUELLE ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 161 595.95 EUROS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 162 180 EUROS DUREE PORTEE A 40 ANS A COMPTER DU 01/09/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3665
Date d'ajout
28/12/1995
Description
ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 660 000 F NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 1 060 000 F A COMPTER DU 01/01/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).