Entreprise : SCI TONIC - SIREN 379 581 424
Identité
(Entreprise radiée le 14/11/2022)
Dénomination
SCI TONIC
SIREN (siège)
379 581 424
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1990
Fermeture de l'établissement - 37958142400031
- Date d'effet de la fermeture : 14/11/2022
Fermeture de l'établissement - 37958142400015
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/1997
Fermeture de l'établissement - 37958142400023
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2004
Date de fin de la personne morale
22/10/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
67 CHE DES PRES BOUVAUX-SEYNOD 74600 ANNECY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUINET JEAN-BAPTISTE , JEROME , HENRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1990
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
FROMOND BERNARD , MARC , MAXIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Chavanod
Nom, Prénom(s)
VILATIMO ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Altos / Cordillera
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/1990
Siret
37958142400015
Code APE
702A
Adresse
6 RUE DES ASTERS
74960 , ANNECY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/09/1990
Siret
37958142400031
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Adresse
67 CHE 67 Chemin Des Prés Bouvaux
74600 , Annecy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SEYNOD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1997
Siret
37958142400023
Code APE
702A
Adresse
CHEZ MR GILLES GUINET
74210 , GIEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/015177
Date d'ajout
11/07/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 05/05/2022 - Siège de la liquidation : 67 Chemin Des Prés Bouvaux SEYNOD 74600 ANNECY - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Faucigny du 14/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F98/003183
Date d'ajout
20/07/1998
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal DU 6 RUE DES ASTERS 74960 CRAN GEVRIER A GIEZ 74210, CHEZ M. GILLES GUINET A COMPTER DU 29.12.1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).