Entreprise : ETABLISSEMENTS JOSE VIERA - SIREN 379 569 015
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS JOSE VIERA
SIREN (siège)
379 569 015
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1990
Début d’activité
01/10/1990
Date de fin de la personne morale
14/10/2040
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
plâtrerie, faïence, carrelage, aménagements et finitions. Peinture, revêtements de sols et murs, décoration
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
46 AV GEORGE SAND 37700 LA VILLE-AUX-DAMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS JOSE
Nom d'usage
DOS SANTOS
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Cigogne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37956901500025
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
plâtrerie, faïence, carrelage, aménagements et finitions. Peinture, revêtements de sols et murs, décoration
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Autres Activités
PLATRERIE
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Adresse
46 AV GEORGE SAND
37700 , LA VILLE-AUX-DAMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
23/11/2017
Description
PRECISION SUR L'ORIGINE DU FONDS : le 30/09/2017 transmission universelle du patroine de la société J.V PEINTURE - RCS TOURS 479 430 860
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/10/1990
Description
Historique : - ANCIEN SIEGE : "LA BROSSE" RUE DU C OLOMBIER 37700 ST PIERRE DES CORPS
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/10/1990
Description
Observations concernant l'établissement situé 46 a venue George Sand 37700 La Ville-aux-Dames : - FON DS PRECEDEMMENT RECU EN LOCATION-GERANCE DE MR DOS SANTOS JOSE (NON INSCRIT AU RCS) DU 01/10/ 1990 A U 01/12/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).