Entreprise : SCI DU SORNIN - SIREN 379 567 977
Identité
Dénomination
SCI DU SORNIN
SIREN (siège)
379 567 977
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1990
Début d’activité
01/10/1990
Date de fin de la personne morale
07/10/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et location d'immeubles, gestion, administration, disposition biens immobiliers, placements capitaux, souscription, acquisition de toutes actions ou parts sociales
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
1923 RTE DE COUTOUVRE 42190 SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLONGE MARIE , THERESE , ANDREE
Nom d'usage
LAPALUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Saint-Hilaire-sous-Charlieu
Nom, Prénom(s)
LAPALUS BERNARD , LOUIS , LUCIEN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Saint-Hilaire-sous-Charlieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37956797700010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et location d'immeubles, gestion, administration, disposition biens immobiliers, placements capitaux, souscription, acquisition de toutes actions ou parts sociales
Autres Activités
Acquisition et location d'immeubles, gestion, administration, disposition biens immobiliers, placements capitaux, souscription, acquisition de toutes actions ou parts sociales
Adresse
1923 RTE DE COUTOUVRE
42190 , SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/10/1990
Description
Historique des observations depuis le 08/10/1990 : MENTION DU 19.4.2004 N°884 - démission de M. SCHWALLER René de ses fonctions de gérant à compter du 31.3.2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).