Entreprise : ASS MORIEROISE DEVELOP ACTION SOCIALE - SIREN 379 565 575
Identité
Dénomination
ASS MORIEROISE DEVELOP ACTION SOCIALE
Sigle
AMDAS
SIREN (siège)
379 565 575
Date d'immatriculation au RNE
08/08/2023
Début d’activité
09/02/2023
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
9220
Activité principale
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Adresse du siège
238 AV PLEIN SOLEIL 34280 LA GRANDE-MOTTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGET CHRISTIANE
Nom d'usage
BRU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
ANDRE EMMANUEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
MERCADIER LILIANE
Nom d'usage
ARNEODO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
CORBIERE JEAN-PAUL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
BRU BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
GILLES MARIA
Nom d'usage
THEVENIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
CHAUSSADE ANNICK
Nom d'usage
DUBOIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
ROIGNAU BERNARD
Qualité
Autre, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
RICOU FRANCOISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Aramon
Nom, Prénom(s)
HEINLEX DANIELLE
Nom d'usage
HURARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
LEGUILLIER HELENE , HENRIETTE
Nom d'usage
GASNIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1926
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Dénomination
AUDIT ET FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/02/2023
Siret
37956557500022
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Adresse
238 AV PLEIN SOLEIL
34280 , LA GRANDE-MOTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/1990
Siret
37956557500014
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Nature de l'établissement
Activité principale
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Adresse
PL SAINT ANDRE
84310 , MORIERES-LES-AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE SAINT ANDRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19191
Date d'ajout
09/08/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Montpellier par suite de transfert du siège social à compter du 09/02/2023 du Résidence Saint-André Place Saint-André 84310 Morières-lès-Avignon au 238 Avenue du Couchant Le Paradis du Soleil - 5C3 34280 La Grande-Motte
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1314
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 04/01/2017 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
31446
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 04/01/2017 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).