Entreprise : FRANCE DISTRIBUTION - SIREN 379 556 566
Identité
Dénomination
FRANCE DISTRIBUTION
Sigle
FDP
SIREN (siège)
379 556 566
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1992
Date de fin de la personne morale
27/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
27 RUE DE TOUSSAINT 33500 LIBOURNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABARRERE JOSEPH , JEAN , MARIE , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
Billère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
37955656600030
Code APE
526B
Origine du fonds
Création
Activité principale
édition publicitaire et vente par correspondance de tous produits et objets achat et vente de produits non alimentaires import export
Adresse
27 RUE 27 chemin de Toussaint
33500 , Libourne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/1992
Siret
37955656600022
Code APE
741J
Adresse
43 AV DU GENERAL DE GAULLE
33500 , LIBOURNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/1990
Siret
37955656600014
Enseigne
FRANCE DISTRIBUTION
Code APE
526B
Adresse
65100 , LOUBAJAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/09/1992
Description
Historique : DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE DU TC DE TA RBES LE 10.10.1990 - ESSOR BIGOURDAN DU 27.09.1990 TRANSFERT AU GREFFE DU T C DE LIBOURNE LE 22.08.1 994 - LE RESISTANT DU 12.08.1994 CHANGEMENT DE GER ANT : ANCIEN GERANT MR LABARRERE JOSEPH NOUVEAU GE RANT MME LABARRERE CECILE A COMPTER DU 23 JUILLET 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).