Entreprise : DELTA INTERNATIONAL CORPORATION - SIREN 379 550 742
Identité
(Entreprise radiée le 27/08/2021)
Dénomination
DELTA INTERNATIONAL CORPORATION
Sigle
DIC
SIREN (siège)
379 550 742
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1990
Fermeture de l'établissement - 37955074200025
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2021
Fermeture de l'établissement - 37955074200017
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/1996
Date de fin de la personne morale
15/10/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
1496560 EUR
Adresse du siège
1 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 72400 LA FERTE-BERNARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DES AJEUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAFFIN ALICE
Nom d'usage
TAFFIN
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
London
Nom, Prénom(s)
TAFFIN GUILLAUME
Nom d'usage
TAFFIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Yvré-l'Evêque
Nom, Prénom(s)
PANANCEAU-MOCHER ANNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Beaucouzé
Nom, Prénom(s)
TAFFIN ANTOINE
Nom d'usage
TAFFIN
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Saint-Maixent
Nom, Prénom(s)
PEAN NICOLE
Nom d'usage
BOURGOUIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Sceaux-sur-Huisne
Nom, Prénom(s)
CLAYE PHILIPPE
Nom d'usage
CLAYE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Bruay-la-Buissière
Nom, Prénom(s)
TAFFIN JACKY
Nom d'usage
TAFFIN
Qualité
Président du directoire
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
CORMES
Dénomination
SOREGOR AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beaucouzé
Dénomination
SODERO GESTION
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
NANTES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/1990
Siret
37955074200017
Nom commercial
DELTA
Code APE
741J
Code APRM
2620ZZ - Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques
Origine du fonds
Création
Activité principale
FAB REPAR MAT.PROFES.ELECTRON.& RADIOELECTRIQUE AUTOMATISME
Code APRM
2620ZZ - Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques
Code APRM
2620ZZ - Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques
Adresse
RTE DE MAMERS
72400 , LA FERTE-BERNARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/09/1990
Siret
37955074200025
Nom commercial
DELTA
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Animation effective des filiales, conduite de la politique et contrôle des filiales, coordination de leurs activités en matière de marketing, procédés de commercialisation. Services aux filiales : gestion comptable, gestion des ressources humaines, actions de recherche, développement, innovation, création, gestion de filiales, gestion de parc immobilier. Utilisation de l'informatique & de l'électronique dans le domaine de l'Industrie & la recherche. Recherche, étude, équipement, ingénierie dans les domaines de la productique, robotique, des automatismes
Code APRM
2620ZZ - Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques
Adresse
1 RUE Parc d'Activités des Ajeux - 1 rue Pierre-Gilles de Gennes
72400 , La ferte Bernard - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DES AJEUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11281
Date d'ajout
27/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/02/2021
Description
Dissolution à compter du 15/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/10/2020, liquidateur : TAFFIN Guillaume, siège de la liquidation : Parc d'Activités des Ajeux - 1 rue Pierre-Gilles de Gennes 72400 La Ferté-Bernard, parution de la publicité légale : Agri72 en date du 15/01/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).