Entreprise : QUINCAILLERIE COTTIN - SIREN 379 520 323
Identité
(Entreprise radiée le 21/08/2019)
Dénomination
QUINCAILLERIE COTTIN
SIREN (siège)
379 520 323
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1990
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
323400 EUR
Adresse du siège
3 RUE DES FRERES LUMIERE 56890 PLESCOP FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE TREHUINEC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOVEN THIERRY , ALBERT , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Cintre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/1990
Siret
37952032300013
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Adresse
RUE THEOPHRASTE RENAUDOT
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE KERLANN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/09/2013
Siret
37952032300021
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente outillages et fournitures ferronnerie
Adresse
3 RUE 3 rue des Frères Lumière
56890 , Plescop - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA de Trehuinec
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7061
Date d'ajout
21/08/2019
Description
Radiation du RCS le 21/08/2019 avec effet au 27/04/2019 Radiation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4133
Date d'ajout
17/05/2019
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 22/03/2019 Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 22/03/2019 Décision de l'associé unique en date du 22/03/2019 Dénomination de l'associé unique : SA GER dont le siège social est à VITRE, ZI PLAGUE - 5 Avenue d'Helmstedt - RCS RENNES 347 640 609 Journal d'annonces légales : OUEST FRANCE en date du 27/03/2019.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).