Entreprise : VALRO - SIREN 379 510 324
Identité
Dénomination
VALRO
SIREN (siège)
379 510 324
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1990
Début d’activité
12/10/1990
Date de fin de la personne morale
11/10/2080
Date de clôture
31/10
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion d'immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3811.22 EUR
Adresse du siège
DOM DE COSTE ROUGE 30127 BELLEGARDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROGNON NICOLAS , DENIS , DAMIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Bellegarde
Nom, Prénom(s)
ROGNON STEPHANIE , ESTELLE , CELINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
VALLIER NICOLE
Nom d'usage
ROGNON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Bellegarde
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/1990
Siret
37951032400013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion d'immeubles.
Autres Activités
Gestion d'immeubles.
Adresse
DOM DE COSTE ROUGE
30127 , BELLEGARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/007720
Date d'ajout
16/04/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : VALLIER Eric nom d'usage : VALLIER Eric n'est plus gérant ROGNON Stéphanie Estelle Céline nom d'usage : ROGNON Stéphanie devient gérant ROGNON Nicolas Denis Damien nom d'usage : ROGNON Nicolas devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/007720
Date d'ajout
16/04/2019
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 7622.45 EUROS Nouveau capital : 3811.22 EUROS à compter du 15/02/2019
Numéro d'observation
F09/005593
Date d'ajout
20/04/2009
Description
A compter du 01.11.2008 : Modification de la dénomination ancienne : S.C.E.A. DE MILLAS- Modification de la forme juridique ancienne : SCEA- Modification des principales activités.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).