Entreprise : SCI DF - SIREN 379 499 643
Identité
Dénomination
SCI DF
Sigle
DF
SIREN (siège)
379 499 643
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1990
Début d’activité
20/09/1990
Date de fin de la personne morale
17/10/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis acquisition de participations
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 568 13270 FOS-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DES ARCADES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCLOS GARY , JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Marseille 07
Nom, Prénom(s)
FOURNIER MARIE-FRANCE , SYLVIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Marseille 6
Nom, Prénom(s)
FOURNIER MEDHI , JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Châteauneuf-les-Martigues
Nom, Prénom(s)
IFTEN NICOLE , ZORA
Nom d'usage
DUCLOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/09/1990
Siret
37949964300011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis acquisition de participations
Autres Activités
Propriété, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis acquisition de participations
Adresse
RTE NATIONALE 568
13270 , FOS-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DES ARCADES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
195
Date d'ajout
15/01/1991
Description
Démission de Monsieur Duclos De ses fonctions de gérant. Non remplacé à compter du 27/12/90
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).