Entreprise : SCM CTRE CARDIOLOGIE DORIAN LIBERATION - SIREN 379 489 248
Identité
Dénomination
SCM CTRE CARDIOLOGIE DORIAN LIBERATION
SIREN (siège)
379 489 248
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1990
Début d’activité
10/07/1990
Détail de la cessation
- Maintien de l'immatriculation au registre
Dissolution
- Dissolution avec liquidation
- Poursuite de l'activité
- Date de dissolution : 29/03/2024
- Identité du liquidateur : THEVENIN Jérôme
- Identité du liquidateur : DOUDERING Tchibkere
Fermeture de l'établissement - 37948924800029
- Date d'effet de la fermeture : 17/12/2020
Date de fin de la personne morale
03/10/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
mise en commun des moyens pour faciliter l'activité professionnelle de sés membres
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital minimum
322 EUR
Adresse du siège
25 AV de la Libération 42000 Saint-Étienne FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHOMETON FREDERIC , JEAN , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
CANIVET PATRICE , HENRI , MARIE , GHISLAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Saint-Priest-en-Jarez
Nom, Prénom(s)
DELOLME CLARISSE , ASTRID , AUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
DOUDERING TCHIBKERE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
THEVENIN JEROME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Saint-Marcellin-en-Forez
Nom, Prénom(s)
DAOUD SALIMA
Nom d'usage
OSMANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Lorette
Nom, Prénom(s)
AFIF ZAHI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
SELARL CLARISSE DELOLME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Étienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/1990
Siret
37948924800011
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
mise en commun des moyens pour faciliter l'activité professionnelle de sés membres
Adresse
25 AV de la Libération
42000 , Saint-Étienne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
37948924800029
Adresse
29 AV LA LIBERATION
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).