Entreprise : SCI D'ARTOIS - SIREN 379 483 159
Identité
Dénomination
SCI D'ARTOIS
SIREN (siège)
379 483 159
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1990
Début d’activité
12/10/1990
Date de fin de la personne morale
11/10/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, gestion, administration, et location de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
384 RUE D'ISBERGUES 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOCKSTAEL CAROLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Divion
Nom, Prénom(s)
FLAMENT PASCALE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
BRUAY LA BUISSIERE
Nom, Prénom(s)
FLAMENT ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
BRUAY LA BUISSIERE
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE EMMANUELLE
Nom d'usage
GALLIOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE EMILIE
Nom d'usage
GUILLOU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Mesnil-Roc'h
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Lyon 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/1990
Siret
37948315900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, administration, et location de tous biens et droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, gestion, administration, et location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
384 RUE D'ISBERGUES
62700 , BRUAY-LA-BUISSIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 150 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 22 867.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).