Entreprise : SAVOUR CLUB SELECTION - SIREN 379 443 922
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2022)
Dénomination
SAVOUR CLUB SELECTION
SIREN (siège)
379 443 922
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2012
Date de fin de la personne morale
08/10/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
5600000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES OLIVIERS 94320 THIAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT NICOLAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARC OLIVIER , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
MORGAN DE RIVERY EUDES
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Brunoy
Dénomination
MAZARS & GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAVOUR CLUB
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Thiais
Dénomination
ETABLISSEMENTS NICOLAS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Thiais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/1994
Siret
37944392200032
Code APE
522J
Adresse
72 QUAI DE BACALAN
33300 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2008
Siret
37944392200040
Enseigne
SAVOUR CLUB SELECTION
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la vente par correspondance ou toute autre voie de vins et boissons et plus généralement de tous articles, toutes opérations préparatoires à la vente par correspondance pour le compte de tiers, le routage et l'exploitation de fichiers
Adresse
4 PL DE LA CROIX ROUGE
33500 , LIBOURNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/06/1993
Siret
37944392200024
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Activité principale
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Adresse
LE BOURG
69220 , LANCIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/09/1990
Siret
37944392200016
Code APE
748K
Adresse
47 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/09/1990
Siret
37944392200065
Nom commercial
VINCENT DEMANCEY
Enseigne
SOVILIQ - SAVOUR CLUB
Code APE
4791A - Vente à distance sur catalogue général
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente par correspondance ou toute autre voie de vins et boissons et plus généralement de tous articles, toutes opérations prépartoires à la vente par correspondance pour le compte de tiers, le routage et l'exploitation de fichiers sélection, achat et production de vins fins et spiritueux, vente de vins fins et spiritueux enseignes : SOVILIQ - SAVOUR CLUB
Adresse
1 RUE 1 Rue des Oliviers
94320 , Thiais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/2012
Siret
37944392200057
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Activité principale
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Adresse
2 RUE DU COURSON
94320 , THIAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
60318
Date d'ajout
24/11/2022
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à ETABLISSEMENTS NICOLAS, Créteil : 542066238 dans le cadre d'une fusion avec effet au 07/11/2022. avec effet fiscal et comptable au 01/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74034
Date d'ajout
21/12/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 13/12/2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/11/2016
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 28-12-2015
Numéro d'observation
34095
Date d'ajout
30/09/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28/06/2013
Numéro d'observation
4646
Date d'ajout
09/10/2012
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).