Entreprise : BUREAU ETUDES MECANI OUTILLAGE DE PRESSE - SIREN 379 441 397
Identité
(Entreprise radiée le 02/08/2019)
Dénomination
BUREAU ETUDES MECANI OUTILLAGE DE PRESSE
Sigle
BEMOPE
SIREN (siège)
379 441 397
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1990
Date de fin de la personne morale
03/10/2030
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
37 RUE DU BOIS CHALAND 91090 LISSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR MAILLET GILLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Saclas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1990
Siret
37944139700013
Code APE
742C
Adresse
12 RUE DE LA LIBERATION
91690 , SACLAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1990
Siret
37944139700021
Nom commercial
BEMOPE
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bureau d'études
Adresse
1 RUE 1 Rue DES CEVENNES BAT C
91017 , EVRY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT C
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/2017
Siret
37944139700039
Nom commercial
BEMOPE
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
37 RUE DU BOIS CHALAND
91090 , LISSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18624
Date d'ajout
02/08/2019
Description
Radiation du RCS Evry le 02/08/2019 avec effet au 25/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
22/03/2019
Description
Dissolution à compter du 31/01/2019 est nommé liquidateur M. Gilles MAILLET selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2019 siège de la liquidation est fixé au siège social. parution de la publicité légale dans les Petites Affiches en date du 12/03/2019
Numéro d'observation
9313
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
51510
Date d'ajout
04/10/1990
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).