Entreprise : BALINVEST - SIREN 379 417 579
Identité
(Entreprise radiée le 04/02/2019)
Dénomination
BALINVEST
SIREN (siège)
379 417 579
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1990
Fermeture de l'établissement - 37941757900016
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2003
Fermeture de l'établissement - 37941757900024
- Date d'effet de la fermeture : 25/07/2011
Fermeture de l'établissement - 37941757900032
- Date d'effet de la fermeture : 21/09/2018
Date de fin de la personne morale
30/09/2089
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 RUE VICTOR SCHOELCHER 75014 PARIS 14 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O J. HOFFENBERG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Moreau de Balasy JEAN-JACQUES , RAYMOND , GABRIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Moreau de Balasy FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1923
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/09/1990
Siret
37941757900016
Code APE
703E
Adresse
2 RUE LORD BYRON
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2003
Siret
37941757900024
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
24 RUE SOUFFLOT
75005 , PARIS 5 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/07/2011
Siret
37941757900032
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
11 RUE VICTOR SCHOELCHER
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O J. HOFFENBERG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
04/02/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-01-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
16/10/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 21-09-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos DU : 02-11-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
29742
Date d'ajout
01/09/2003
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SARL SE TRANSFORME EN SOCIETE CIVILE A COMPTER DU 01/06/2003
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).