Entreprise : RESIDENCES DE FRANCE - SIREN 379 378 227
Identité
Dénomination
RESIDENCES DE FRANCE
SIREN (siège)
379 378 227
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1990
Date de fin de la personne morale
01/10/2089
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE SEINE 76410 CLEON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THELIER JEAN-EUDES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
GERVAIS MARIE-CATHERINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NEUILLY
Nom, Prénom(s)
FIACSAN ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
EVREUX
Nom, Prénom(s)
DUPET JEAN-CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
ROUEN
Nom, Prénom(s)
JEHANNO NICOLE
Nom d'usage
TOUBART
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
CLEON
Nom, Prénom(s)
NICOLAS JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
CLEON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1990
Siret
37937822700027
Code APE
701F
Adresse
2 RUE DE SEINE
76410 , CLEON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Elbeuf ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rouen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rouen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
208
Date d'ajout
26/03/2007
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30/09/2006
Numéro d'observation
857
Date d'ajout
12/11/1992
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 31/03/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).