Entreprise : SOC ECONOMIE MIXTE DE VENCE - SIREN 379 376 031
Identité
Dénomination
SOC ECONOMIE MIXTE DE VENCE
Sigle
SEM VENCE
SIREN (siège)
379 376 031
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1990
Début d’activité
25/09/1990
Date de fin de la personne morale
24/09/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Activité principale
Étude réalisation exploitation gestion et mise en valeur par tout moyen de services publics, d'immeubles et Equi-- Pements de Tte nature réalisés par elle ou par toute per-- sonné publique ou privée, notamment la construction et exploitation de parkings.Étude construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, commerciaux et artisanaux destinés à la vente ou à la location - l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement de zones à usage d'habitation et d'activités économiques. L'étude , la construction ou l'aménagement sur tout terrain d'équipement publics ou privés, complémentaire des activités visées ci-dessus
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
584490 EUR
Adresse du siège
PL CLEMENCEAU 06140 VENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL DE VILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNAUD PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1933
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
CROLY-LABOURDETTE DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Vence
Dénomination
AUTRES QUE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ANTIBES VENCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Antibes
Dénomination
EUROPEENNE DE STATIONNEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
SAINT CLOUD CEDEX
Dénomination
SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERET
Dénomination
VILLE DE VENCE
Qualité
Président du conseil d’administration
Commune de résidence
Vence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/09/1990
Siret
37937603100017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Étude réalisation exploitation gestion et mise en valeur par tout moyen de services publics, d'immeubles et Equi-- Pements de Tte nature réalisés par elle ou par toute per-- sonné publique ou privée, notamment la construction et exploitation de parkings.Étude construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, commerciaux et artisanaux destinés à la vente ou à la location - l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement de zones à usage d'habitation et d'activités économiques. L'étude , la construction ou l'aménagement sur tout terrain d'équipement publics ou privés, complémentaire des activités visées ci-dessus
Adresse
PL CLEMENCEAU
06140 , VENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL DE VILLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1996
Siret
37937603100025
Code APE
742C
Adresse
LIBERATION
06140 , TOURRETTES-SUR-LOUP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
72657
Date d'ajout
03/10/2000
Description
Ancien représentant permanent de la caisse d'épargne et de prévoyance côte d'Azurjaubert José Clement Lucien, né le 18 01 1936 à Nice, de nationalité française, Dt Antibes (06600) 14 Av pasteur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).