Entreprise : H.M. RADIATEURS FRANCE - SIREN 379 337 710
Identité
Dénomination
H.M. RADIATEURS FRANCE
SIREN (siège)
379 337 710
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1991
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 02/10/1995
Fermeture de l'établissement - 37933771000022
- Date d'effet de la fermeture : 02/10/1995
Date de fin de la personne morale
28/11/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA VIGNE ADAM 02210 GRISOLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUHR CHRISTIAN , HEINRICH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Dénomination
ASIEC SAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Troyes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
37933771000030
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, fabrication, location et commercialisation de tous matériaux et équipements de chauffage sanitaire, plomberie.
Adresse
RUE DE LA VIGNE ADAM
02210 , GRISOLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/10/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
37933771000022
Code APE
515J
Adresse
RUE DE LA GARE
02470 , DAMMARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BAREDE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
26/09/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 26/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
76
Date d'ajout
26/09/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
72
Date d'ajout
28/03/2024
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 28/03/2024 NOMMANT Monsieur Christian COTELLE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
70
Date d'ajout
02/01/2024
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de SOISSONS en date du 02/01/2024, SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en la personne de Maître Jean-François CROZAT remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
68
Date d'ajout
22/12/2023
Description
Décision du 22/12/2023. Remplacement du juge commissaire par Monsieur Michel DAVID
Numéro d'observation
64
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 29/07/2021 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2021/10 désigne liquidateur SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en la personne de Maître Jean-François CROZAT 5 BIS Rue de Panleu 02200 Soissonsnom du juge-commissaire Monsieur Nicolas de SCHONEN met fin a la mission de l'administrateur SELARL V&V en la personne de Maître Stéphane VERMUE .
Numéro d'observation
58
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de SOISSONS en date du 08-04-2021 arrête le plan de cession au profit de : Société H.M. Heizkörper GmbH Heating Technology Wachstedter Strasse 13 - 37351 Dingelstädt (Allemagne) . Sous le n° 2021/10.
Numéro d'observation
56
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de SOISSONS a prononcé en date du 04/02/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021/10 date de cessation des paiements le 05/01/2021, et a désigné juge commissaire : Monsieur Nicolas de SCHONEN, administrateur : SELARL V&V en la personne de Maître Stéphane VERMUE 35 Rue Victor Basch 02100 Saint-Quentin, mandataire judiciaire : SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en la personne de Maître Jean-François CROZAT 5 BIS Rue de Panleu 02200 Soissons, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 04.08.2021, et a ouvert une période d'observation expirant le 04/08/2021, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
F16/001688
Date d'ajout
26/07/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 08/06/2016.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 62 2.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/11/1991
Description
Historique des observations RCS : JAL : PICARDIE LA GAZETTE. Dépot de l'acte constitutif au Greffe de LAON. MODIFICATION du 26.01.2004: fusion absorption de la SARL D.M.,n°RCS SOISSONS B 421 669 698, à compter du 29.12.2003.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/10/1990
Description
Historique : --- Publicité au Journal : L'AISNE NO UVELLE --- Parution au Journal le 02/08/1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).