Entreprise : SCI JOS'THOM - SIREN 379 282 106
Identité
Dénomination
SCI JOS'THOM
SIREN (siège)
379 282 106
Date d'immatriculation au RNE
26/09/1990
Début d’activité
01/09/1990
Date de fin de la personne morale
25/09/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACHAT D'UN TERRAIN A LA ZAC PINSONS POUR CONSTRUCTION HANGAR
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
59 AV DES AMETHYSTES 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARANES DANIEL , VICTOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
L'Union
Nom, Prénom(s)
BARANES ALAIN , ALBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
BARANES YOUSSEF , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BARANES LISE , PASCALE
Nom d'usage
COHEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Aubagne
Nom, Prénom(s)
LLORET THOMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Saint-Orens-de-Gameville
Nom, Prénom(s)
LLORET MICHAEL , THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Labège
Nom, Prénom(s)
LLORET ANGELA , LUCIE
Nom d'usage
SALUDAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Labège
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1990
Siret
37928210600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT D'UN TERRAIN A LA ZAC PINSONS POUR CONSTRUCTION HANGAR
Autres Activités
ACHAT D'UN TERRAIN A LA ZAC PINSONS POUR CONSTRUCTION HANGAR
Adresse
59 AV DES AMETHYSTES
31650 , SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F14/020845
Date d'ajout
27/08/2014
Description
Modification relative aux associé de société civile : BARANES Youssef Joseph nom d'usage : BARANES Youssef devient gérant associé usufruitier BARANES Lise Pascale nom d'usage : COHEN Lise devient Associé BARANES Daniel Victor nom d'usage : BARANES Daniel devient Associé BARANES Alain Albert nom d'usage : BARANES Alain devient Associé A compter du 19.06.2012.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/022993
Date d'ajout
19/09/2012
Description
Suite à l'acte de donation en date du 15.06.2012, Mr LLORET Thomas est associé usufruitier.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).