Entreprise : SCI LES PEUPLIERS - SIREN 379 280 266
Identité
Dénomination
SCI LES PEUPLIERS
SIREN (siège)
379 280 266
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1990
Début d’activité
13/09/1990
Date de fin de la personne morale
12/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la construction, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble sis aux ponts de ce (49130) 56 rue David d'Angers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
56 RUE DAVID D'ANGERS 49130 LES PONTS-DE-CE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETON JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
ANGERS
Nom, Prénom(s)
LOYER SYLVAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
ANGERS
Nom, Prénom(s)
MOUNEYRAC BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
GARENNES SUR LOIRE (LES)
Nom, Prénom(s)
NAVEL OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Les Ponts de Ce
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/1990
Siret
37928026600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble sis aux ponts de ce (49130) 56 rue David d'Angers
Autres Activités
L'acquisition, la construction, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble sis aux ponts de ce (49130) 56 rue David d'Angers
Adresse
56 RUE DAVID D'ANGERS
49130 , LES PONTS-DE-CE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10401
Date d'ajout
21/11/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2007 : Partant : BUZA Georges, CO-GÉRANT Nouveau : NAVEL Olivier, GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : MOUNEYRAC Bernard, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : BRETON Jean-Jacques, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : LOYER Sylvain, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2418
Date d'ajout
22/03/2005
Description
Changement de gérant GERANT PARTANT : MORVAN JEAN CLAUDE NOUVEAU GERANT : MR LOYER SYLVAIN, 3 RUE COLOMBIER 49100 ANGERS MODIFICATION DES ADRESSES PERSONNELLES DES GERANTS : MR BUZA GEORGES, MR MOUNEYRAC BERNARD, MR BRETON JEAN JACQUES. Date d'effet : 01/06/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).