Entreprise : SCI DU PONT - SIREN 379 255 607
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2021)
Dénomination
SCI DU PONT
SIREN (siège)
379 255 607
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1990
Date de fin de la personne morale
12/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
30350 MASSANES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VINCENT SUZANNE , GEORGETTE , JEANINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Craintilleux
Nom, Prénom(s)
MESTRE MARINA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/08/1990
Siret
37925560700010
Nom commercial
SCI DU PONT
Enseigne
SCI DU PONT
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble sis a massannes (gard), l'amenagement, l'admi- nistration, l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles dont la societe pourrait devenir proprietaire par voie d'achat, d'echange, apport ou autrement a titre gratuit ou a titre onereux ; eventuellement et exceptionnellement, l'alienation de ceux de ces immeubles devenus inutiles a la societe au moyen de ventes, echanges ou apports en societe. et generalement, toutes operations quelconques, tous prets avec ou sans garantie hypothecaire, pourvu que ces operations ne modifient en rien le caractere civil de la societe.
Adresse
MASSANNES
30350 , Lédignan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/018873
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : MESTRE Robert Louis nom d'usage : MESTRE Robert n'est plus gérant MESTRE Marina nom d'usage : MESTRE Marina devient gérant MESTRE Marina nom d'usage : MESTRE Marina devient Associé VINCENT Suzanne Georgette Jeanine nom d'usage : VINCENT Suzanne devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/018873
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Modification relative aux dirigeants MESTRE Robert Louis nom d'usage : MESTRE Robert n'est plus gérant MESTRE Marina nom d'usage : MESTRE Marina devient gérant MESTRE Marina nom d'usage : MESTRE Marina devient Associé VINCENT Suzanne Georgette Jeanine nom d'usage : VINCENT Suzanne devient Associé à compter du
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).