Entreprise : SCI LA GRENOUILLERE - SIREN 379 254 584
Identité
(Entreprise radiée le 07/05/2019)
Dénomination
SCI LA GRENOUILLERE
SIREN (siège)
379 254 584
Date d'immatriculation au RNE
12/09/1990
Date de fin de la personne morale
11/09/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
125770.44 EUR
Adresse du siège
132 BD DE DIJON 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAIRE CHRISTIANE
Nom d'usage
DUFOUR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Saint-Julien-les-Villas
Nom, Prénom(s)
MAIRE ANNICK , RENEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Troyes
Nom, Prénom(s)
MAIRE LUC , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Isle-Aumont
Nom, Prénom(s)
MAIRE MICHELE
Nom d'usage
GEMZA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Saint-Julien-les-Villas
Nom, Prénom(s)
MAIRE DANIELLE , RENEE , MADELEINE
Nom d'usage
BATTEDOU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Surzur
Nom, Prénom(s)
MAIRE NICOLE , HELENE , MARIE-LOUISE
Nom d'usage
BOUKHETAIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Concarneau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/09/1990
Siret
37925458400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles en France et plus particulièrement d'un immeuble sis à st-julien les villas, 132, bd de Dijon.
Adresse
132 BD 132 boulevard de Dijon
10800 , Saint-Julien-les-Villas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3382
Date d'ajout
07/05/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
893
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 14/12/2018 Liquidateur : DUFOUR Christiane Le siège de la liquidation est fixé à : 32 rue des Templiers 10800 Saint-Julien-les-Villas Journal d'annonces légales : EST ECLAIR en date du 22/12/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).