Entreprise : SCI DE LA FERME - SIREN 379 231 186
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2018)
Dénomination
SCI DE LA FERME
SIREN (siège)
379 231 186
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 37923118600014
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1994
Fermeture de l'établissement - 37923118600022
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
31/12/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE DOMFRONT 61330 CEAUCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER VERONIQUE
Nom d'usage
LENOIR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Domfront en Poiraie
Nom, Prénom(s)
BEAUSSART FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Juvigny Val d'Andaine
Nom, Prénom(s)
FLEURISSON REGIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Ceaucé
Nom, Prénom(s)
CICHY CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Saint-Fraimbault
Nom, Prénom(s)
BERENBAUM LUCILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Domfront en Poiraie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/1990
Siret
37923118600014
Code APE
702C
Adresse
28 RUE LORE
61330 , CEAUCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
37923118600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DOMFRONT
61330 , CEAUCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1598
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Radiation du RCS le 11/04/2018 avec effet au 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
756
Date d'ajout
23/02/2018
Description
Fermeture de l'établissement principal situé route de Domfront - Zone Artisanale 61330 Ceaucé à compter du 31/12/2017. Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 : Liquidateur : BEAUSSART François. Le siège de la liquidation est fixé à : Monsieur François Beaussart - La Tournerie 61140 Juvigny Val d'Andaine. Journal d'annonces légales : Le Journal de l'Orne en date du 25/01/2018.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Flers a été rattaché au tribunal de commerce de Condé sur Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf - nouveau montant : 7 622.45 eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).