Entreprise : SCI AICARE - SIREN 379 227 093
Identité
Dénomination
SCI AICARE
SIREN (siège)
379 227 093
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1990
Début d’activité
27/08/1990
Date de fin de la personne morale
26/08/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION ET GESTION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ....
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
32200 EUR
Adresse du siège
QUART DE LA BEGUDE 30200 ORSAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. RENE COURTIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTIN CATHERINE , SIMONE , RENEE
Nom d'usage
PUJOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
COURTIN RENE , ALBERT , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Orsan
Nom, Prénom(s)
TAULELLE AIMEE , MADELEINE , BERTHE
Nom d'usage
COURTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Orsan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/08/1990
Siret
37922709300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ....
Autres Activités
ACQUISITION ET GESTION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ....
Adresse
QUART DE LA BEGUDE
30200 , ORSAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. RENE COURTIN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F07/000776
Date d'ajout
19/01/2007
Description
A compter du 19.01.2007 : Mise à jour des associés conformément à la Loi du 1er février 2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9227
Date d'ajout
30/10/2001
Description
NOUVELLE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL SUITE A UNE MODIFICATION DECIDEE PAR LA MUNICIPALITE DE LA VILLE D'ORSAN ORSAN, ROUTE DU TREILLAS, CHEZ MR TOURTIN RENE Date d'effet : 19 juillet 2001
Numéro d'observation
9228
Date d'ajout
30/10/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 1.218,15 FRS POUR LE PORTER DE 210.000 FR A 211.218,15 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS: 32.200 EUROS SUIVANT P.V. A.G.E. DU 19.7.01 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 30.10.01 LE REPUBLICAIN D'UZES 9.8.01 Date d'effet : 19 juillet 2001
Numéro d'observation
9420
Date d'ajout
19/12/1994
Description
AUX TERMES D'UN ACTE RECU PAR MAITRE ISNARD NOTAIRE A ST QUENTIN LA POTERIE EN DATE DU 5.11.94, LE CAPITAL SOCIAL EST PORTE A 210.000 FRS DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 19.12.94 LE REPUBLICAIN D'UZES2212.94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 27 août 1990 -No A2768 - LE REPUBLICAIN D'UZES du 09 août 1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).