Entreprise : SCI ENITOLS - SIREN 379 206 436
Identité
Dénomination
SCI ENITOLS
SIREN (siège)
379 206 436
Date d'immatriculation au RNE
12/09/1990
Début d’activité
23/07/1990
Date de fin de la personne morale
11/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
ACHAT CONSTRUCTION CONCLUSION DE CREDIT BAIL GESTION DE TOUS BIENS IMMEU- BLES QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE OU TOUTES PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES IMMOBILIERES
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU PONT VI 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10 A 30
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBE STEPHANE , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Dénomination
CONDIGEL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/07/1990
Siret
37920643600022
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat la construction la conclusion de crédit-bail la gestion de tous biens immeubles
Adresse
10 RUE DU PONT VI
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10 A 30
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/1990
Siret
37920643600014
Code APE
701D
Adresse
RTE DEPARTEMENTALE 6015
76700 , GONFREVILLE-L'ORCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F10/000206
Date d'ajout
18/01/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 14/12/2009 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/12 Actes déposés le 18/01/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F00/011133
Date d'ajout
06/09/2000
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE GONFREVILLE L'ORCHER 76700 - ROUTE NATIONALE 15 AU HAVRE 76600 - 10 A 30 RUE DU PONT VI SANS MAINTIEN D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE A L'ADRESSE DE SON ANCIEN SIEGE CHANGEMENT DE GERANT : - ANCIEN : SLOTINE MAURICE - NOUVEAU : BARBE RENE L'UNION AGRICOLE DU 20/07/2000 - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 04/09/2000 Date d'effet : 10/07/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET : 379 206 436 00022 - CODE APE : 701D SUPPORTS JURIDIQUES DE PROGRAMMES (CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).