Entreprise : SCI PAE - SIREN 379 155 922
Identité
Dénomination
SCI PAE
SIREN (siège)
379 155 922
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1990
Début d’activité
25/09/1990
Date de fin de la personne morale
24/09/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion de tous immeubles tant apportés à la société qu'acquis par celle-ci, par la mise en location de ceux-ci.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
343010.29 EUR
Adresse du siège
LES GUARDS 26110 NYONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROUX ANNIE
Nom d'usage
RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Nyons
Nom, Prénom(s)
DEVAUX STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Vaux-en-Bugey
Nom, Prénom(s)
PAUTHIER SEBASTIEN , ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Saint-Sorlin-en-Bugey
Nom, Prénom(s)
RICHARD GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
WEBSTER-ROUX LEILA , SINEAD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2006
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
WEBSTER-ROUX MAI-LI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2013
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/09/1990
Siret
37915592200014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion de tous immeubles tant apportés à la société qu'acquis par celle-ci, par la mise en location de ceux-ci.
Autres Activités
Gestion de tous immeubles tant apportés à la société qu'acquis par celle-ci, par la mise en location de ceux-ci.
Adresse
LES GUARDS
26110 , NYONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/002635
Date d'ajout
25/11/2004
Description
Changement de gérant SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 22/06/04 : NOMINATION DE MME BASSI RENEE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR BROUX JEAN (DECEDE). JOURNAL PUBLICATEUR : LE DIOIS DU 6 ET 13 AOUT 2004 DEPOT D'ACTE N° A1549 DU 24/11/04 date d'effet : 22/06/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 343 010.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).