Entreprise : SOS HABITAT CONSEIL - SIREN 379 149 420
Identité
Dénomination
SOS HABITAT CONSEIL
SIREN (siège)
379 149 420
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1990
Date de fin de la personne morale
15/10/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES COUTELIERS 57070 METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HIRT MONIQUE
Nom d'usage
VIGNE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
57158 MONTIGNY LES METZ
Nom, Prénom(s)
SORROCHE EMILIO
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
ILLKIRCH
Nom, Prénom(s)
NOWAK RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
SAINT JULIEN DE RATZ
Nom, Prénom(s)
POMERET DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
VILLEFRANCHE SUR SAONE
Nom, Prénom(s)
PICARD JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
LYON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/09/1990
Siret
37914942000034
Code APE
454A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ISOLATION, RAVALEMENT, REHABILITATION DE BATIMENTS, VENTE ET TRAVAUX.
Adresse
2 RUE 2 RUE DES COUTELIERS
57070 , METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/1990
Siret
37914942000026
Code APE
454A
Origine du fonds
Autre
Adresse
94 RUE DE LA RONDE
57050 , METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3256
Date d'ajout
11/08/1992
Description
Liquidation judiciaire JUGEMENT DU TGI METZ EN DATE DU 1ER JUILLET 1992 PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. A COMPTER DU 01/07/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
174
Date d'ajout
27/01/1992
Description
Prolongation de la période d'observation PAR JUGEMENT DU TGI DE METZ EN DATE DU 15.01.92 ; RENVOIE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 08.04.92 A COMPTER DU 15/01/92
Numéro d'observation
4886
Date d'ajout
30/12/1991
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) JUGEMENT DU TGI METZ EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1991 OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, CONSTATE LA CESSATION DES PAIEMENTS AU 27.05.1990. M. ROUPERT JUGE COMMISSAIRE. ME I. SCHAMING FIDRY, 133 ROUTE DE LORRY A METZ REPRESENTANT DES CREANCIERS. ME LORBAT 133 ROUTE DE LORRY A METZ EST NOMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE. A COMPTER DU 27/11/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA SOCIETE A ETE CONSTITUEE AVEC SIEGE SOCIAL A LISSIEU - 13 ROUTE DE LIMONEST - ZAC DE LA BRAILLE (RCS LYON 90B3125) TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE LYON LE 07.01.1992 DEPOT AU GREFFE DE METZ LE 11.02.1992 PUBLICATION : LYON : LE TOUT LYON - MONITEUR JUDICIAIRE DU 29.11.1991 AU 02.12.1991. METZ : LES AFFICHES MONITEUR DU 03.12.1991. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).