Entreprise : OCEANE - SIREN 379 122 906
Identité
Dénomination
OCEANE
SIREN (siège)
379 122 906
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2001
Début d’activité
07/12/2000
Date de fin de la personne morale
01/02/2040
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Restauration
Code APE
553B
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
23 RUE DES ANTHURIUMS 97229 LES TROIS-ILETS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANSE MITAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAILLARD EPOUSE SUDJA ASTRID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2001
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
07/12/2000
Siret
37912290600058
Nom commercial
OCEANE
Enseigne
LE PINOCCIO
Code APE
553B
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Restauration
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Adresse
3 B RUE BEAUSSIER
83000 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/08/1990
Siret
37912290600025
Nom commercial
OCEANE
Enseigne
LE REGAL DE LA MER
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
RESTAURATION VENTE DE RHUM ET VERRERIE
Autres Activités
RESTAURATION VENTE DE RHUM ET VERRERIE
Adresse
23 RUE DES ANTHURIUMS
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANSE MITAN
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/1999
Siret
37912290600041
Enseigne
LA ROUTE DU RHUM
Code APE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
FERMETURE DE CET ETABLISSEMENT
Adresse
MARINA POINTE DU BOUT
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE CREOLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/08/1990
Siret
37912290600017
Code APE
703A
Adresse
RUE PAPIN DUPONT
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME GUIDEZ DENISE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/1999
Siret
37912290600033
Enseigne
LE TI REGAL DE LA MER
Code APE
553B
Origine du fonds
Création
Activité principale
FERMETURE DE CET ETABLISSEMENT
Adresse
MARINA POINTE DU BOUT
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA LINOTTE VILLLAGE CREOLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
67832
Date d'ajout
05/01/2012
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
61209
Date d'ajout
16/09/2011
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
691
Date d'ajout
27/02/2002
Description
Modification autre MODIFICATION DE LA DENOMINATION ACIENNE : VIRGINIE // NOUVELLE : OCEANE MODIFICATION DU NOM COMMERCIAL ANCIENNE : LE REGAL DE LA MER // NOUVELLE : OCEANE ENSEIGNE : LE REGAL DE LA MER A COMPTER DU 12/06/2001
Numéro d'observation
18010
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
5177
Date d'ajout
07/12/2001
Description
Modification autre FERMETURE DE L'ETABLISSMEENT SECONDAIRE SIS, LE TI REGAL DE LA MER, VILLAGE CREOLE - PTE DU BOUT 97229 TROIS-ILETS A COMPTER DU 16/11/2001
Numéro d'observation
4830
Date d'ajout
22/11/2001
Description
Transfert du siège social 23 RUE DES ANTHURIUMS 97229 TROIS ILETS, AU 3 B RUE BEAUSSIER 83000 TOULON A COMPTER DU 01/02/2001
Numéro d'observation
30581
Date d'ajout
12/06/2001
Description
Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
2536
Date d'ajout
09/06/2001
Description
Modification autre FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS, VILLAGE CREOLE, MARINA POINTE DU BOUT 97229 TROIS ILETS A COMPTER DU 01/11/99
Numéro d'observation
4481
Date d'ajout
29/10/1999
Description
Modification autre ADJONCTION D'ACTIVITE :VENTE DE RHUM ET VERRERIE OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE, LA ROUTE DU RHUM SIS LIEUDIT MARINA POINTE DU BOUT - VILLAGE CREOLE 97229 TROIS ILETS A COMPTER DU 01/11/99
Numéro d'observation
2775
Date d'ajout
28/06/1999
Description
ANCIENNE ADRESSE DU SIEGE : ANSE MITAN IMMEUBLE SUVELOR - 97229 TROIS ILETS A DATER DU 30/01/97 ANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31/12 A DATER DU 03/01/97 OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS : VILLAGE CREOLE POINTE DU BOUT BAT LA LINOTTE - 97229 TROIS ILETS A DATER DU 19/04/99
Numéro d'observation
2775
Date d'ajout
28/06/1999
Description
Modification autre ANCIENNE ACTIVITE : MARCHANDS DE BIENS A DATER DU 03/01/97 ADOPTION D'UN NOM COMMERCIAL : LE REGAL DE LA MER A DATER DU 23/06/99 GERANT PARTANT : MR MAILLARD JACQUES NOUVEAU GERANT : MME MAILLARD ASTRID A DATER DU 15/04/99
Numéro d'observation
3368
Date d'ajout
30/08/1996
Description
Changement de gérant PARTANT : NIGER Charlic NOUVEAU : MAILLARD Jacques A COMPTER DU 01/10/95
Numéro d'observation
2050
Date d'ajout
16/06/1994
Description
Changement de gérant ANCIEN AURORE GUY NOUVEAU NIGER CHARLIC A DATER DU 14/03/94
Numéro d'observation
1169
Date d'ajout
30/03/1994
Description
Changement de gérant ANCIEN SOMAVILLA RAYMOND NOUVEAU AURORE GUY A DATER DU 30/07/93
Numéro d'observation
1169
Date d'ajout
30/03/1994
Description
ANCIEN SIEGE RUE PAPIN DUPONT ANSE MITAN TROIS ILETS A DATER DU 30/07/93
Numéro d'observation
2290
Date d'ajout
29/07/1993
Description
Mise en harmonie DES STATUTS SUITE AUX DIFFERENTES CESSIONS DE PARTS SOCIALES MR SOMAVILLA DEVIENT GERANT NON ASSOCIE 1§) CEDANT : RAYMOND SOMMAVILLA - CESSIONNAIRE : ARLETTE BERTRAND 2§)CEDANT : VIRGINIE SOMMAVILLA - CESSIONNAIRE : RAYMOND SOMMAVILLA A COMPTER DU 01/06/93
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
NC
Description
L'ETS SECONDAIRE EST DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SARL LE TONNEAU SIS, R PRINCIPALE - LA TOUSSUIRE 73300 FONTCOUVERTE LA TOUSSUIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).