Entreprise : SCI DES COMBELLOUS - SIREN 379 120 900
Identité
Dénomination
SCI DES COMBELLOUS
SIREN (siège)
379 120 900
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1990
Début d’activité
25/05/1990
Date de fin de la personne morale
02/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens de la société.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 46090 MAXOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZES GENEVIEVE , MARIE-ANTOINETTE
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
JACOB EMMANUEL , JOSEPH , FRANCOIS-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
JACOB CLAIRE , MARIE-BRIGITTE , DOMINIQUE , MADELEINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
JACOB ELISABETH , CLAIRE , MARIE-MATHILDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
JACOB VINCENT , EMMANUEL , JOSEPH , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
JACOB BERNADETTE , CLAIRE , ANTOINETTE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
JACOB MARIE-BERNADETTE , JEANNE , RENEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Paris 10
Nom, Prénom(s)
JACOB GERARD , MARTIAL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
JACOB JEAN-PASCAL , JACQUES , JOSEPH , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Villejuif
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/05/1990
Siret
37912090000012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens de la société.
Autres Activités
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens de la société.
Adresse
LE BOURG
46090 , MAXOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 9 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 372.04 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).