Entreprise : SCI LE CHALET - SIREN 379 117 849
Identité
Dénomination
SCI LE CHALET
SIREN (siège)
379 117 849
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1990
Début d’activité
27/07/1990
Date de fin de la personne morale
02/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
82322.47 EUR
Adresse du siège
7 AV FOCH 14910 BENERVILLE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BERNEVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STREF PHILIPPE , JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Presles
Nom, Prénom(s)
STREF MARTINE , LUCIENNE , JACQUELINE
Nom d'usage
LENOTRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Le Mesnil esnard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/07/1990
Siret
37911784900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Immobilière
Autres Activités
Immobilière
Adresse
7 AV FOCH
14910 , BENERVILLE-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BERNEVILLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
330
Date d'ajout
12/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2007 : Partant : STREF THERESE MARIE LOUISE, GÉRANT(E) Partant : STREF ROBERT MAURICE GASTON, GÉRANT(E) Nouveau : STREF Pierre Emile Henry, CO-GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : LENOTRE Martine Lucienne Jacqueline, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : STREF Philippe Jean Pierre, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : LEGRAS Véronique Françoise Monique, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : STREF Monique Marguerite Raymonde, CO-GÉRANT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 540 000.00 FRF nouveau montant : 82 322.47 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).