Entreprise : SCI DES DEUX PONTS - SIREN 379 082 274
Identité
Dénomination
SCI DES DEUX PONTS
SIREN (siège)
379 082 274
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1990
Début d’activité
28/06/1990
Date de fin de la personne morale
05/11/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
197263.03 EUR
Adresse du siège
PONT MINAOUET 29910 TREGUNC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TREGUNC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TANGUY MICHEL , RAYMOND , LOIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Trégunc
Nom, Prénom(s)
TANGUY DENIS , YANN , SEBASTIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Trégunc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1990
Siret
37908227400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
PONT MINAOUET
29910 , TREGUNC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TREGUNC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3474
Date d'ajout
29/06/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/04/2011 : Partant : TANGUY Marie-Thérèse, Associé Société Civile Partant : TANGUY Francis, Gérant associé Nouveau : TANGUY Michel Raymond Loïc, Gérant associé Nouveau : TANGUY Denis Yann Sébastien, Gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).