Entreprise : AMALTHEE SA - SIREN 378 995 161
Identité
Dénomination
AMALTHEE SA
SIREN (siège)
378 995 161
Date d'immatriculation au RNE
30/07/1992
Date de fin de la personne morale
29/07/2089
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1067143.12 EUR
Adresse du siège
2000 RTE DES LUCIOLES 06410 BIOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ALGORITHMES - PYTHAGOR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIGNANO PATRICK , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
TOULON
Nom, Prénom(s)
GRILLO JEAN , LEONARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
TOULON
Nom, Prénom(s)
GRILLO CHRISTOPHE , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
TOULON
Nom, Prénom(s)
LUCHESI PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
TRINTIGNAC MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CANNES
Nom, Prénom(s)
TCHOULAKIAN HRATCHIA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
AMYOT AUDITEURS ET CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/07/1992
Siret
37899516100023
Nom commercial
AMALTHEE
Code APE
516K
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LA SOCIETE A POUR OBJET TANT EN FRANCCE QU'A L'ETRANGER LA PRISE DE PARTICIPATION DANS LES ENTREPRISES INDUSTEILLES COMMERCIALES OU DE SERVICE LA GESTION ET LE CONTROLE DESDITES SOCIETES L'EXERCICE DIRECT D'ACTIVTES COMMERCIALES INDUSTRIELLES OU DE SERVICE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL OU A TOUS OBJETS SIMILAIRES OU CONNEXES
Adresse
2000 RTE LES ALGORITHMES PYTHAGORE 2000 RTE DES LUCIOLES
06410 , BIOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOPHIA ANTIPOLIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/1990
Siret
37899516100015
Code APE
516K
Adresse
8 RUE DE L ARCADE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3148
Date d'ajout
26/05/2000
Description
(Procédures collectives) JUGMEENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES PROCEDANT AU . CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE . Date d'effet : 07/03/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2324
Date d'ajout
12/04/2000
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT RENDU PAR TC NIMES DESIGNANT MAITRE TORELLI FREDERIC, EN QUALITE DE LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DE MAITRE CHABAL. Date d'effet : 28/03/2000
Numéro d'observation
217
Date d'ajout
17/01/1994
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 05/01/94 JUGEMENT RENDU PAR LE TC NIMES PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
218
Date d'ajout
17/01/1994
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 05/01/94 JUGEMENT RENDU PAR LE TC NIMES PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
5817
Date d'ajout
28/10/1993
Description
A COMPTER DU 13/09/93 ADMINISTRATUER DEMISSIONNAIRE : DI CONSTANZO JEAN FRANCOIS NOUVEL ADMINISTRATEUR : MIGNANO PATRICK
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT CONSTITUTION DU 14.08.90 - LES PETITES AFFICHES DU 03.08.90 DEPOT TRANSFERT : 27.07.92 JGT RENDU PAR LE TC NIMES LE 5.1.1994 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - JUGES COMMISSAIRES : MRS AMPHOUX G ET RAY G - REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR : ME CHABAL 11 BIS RUE ROUSSY 30000 NIMES- JUGEMENT RENDU PAR LE TC NIMES EN DATE DU 28.03.2000. DESIGNANT, LE TORELLI FREDERIC EN QUALITE DE LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DE, ME CHABAL. JGT TC NIMES 7.3.2000 NOMMANT MR BRUNET JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE L'ANCIEN JUGE ET MR BOISSELET EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 7 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 067 143.12 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).