Entreprise : BIG PUB - SIREN 378 993 562
Identité
Dénomination
BIG PUB
SIREN (siège)
378 993 562
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1992
Date de fin de la personne morale
08/11/2040
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
19 AV DES BOULEAUX 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLERIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUILLAND LAURENCE
Nom d'usage
LE BIHEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
BATZ SUR MER
Nom, Prénom(s)
GAY DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
GUERANDE
Nom, Prénom(s)
MOLLIERE DANILO MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
VANNES
Nom, Prénom(s)
RIVIERE SABRINA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
VILLEPREUX
Nom, Prénom(s)
TANGUY JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINT BRIEUC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/07/1990
Siret
37899356200016
Code APE
744B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PUBLICITE, MARKETING,COMMUNICATION, ET PRESTATIONS DE SERVICES
Adresse
19 AV DES BOULEAUX
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLERIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1878
Date d'ajout
13/06/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 06 JUIN 2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA BIG PUB Date d'effet : 06/06/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4009
Date d'ajout
18/12/1992
Description
Faillite non personnelle LIQUIDATION JUDICIAIRE : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE DU 16 DECEMBRE 1992 LIQUIDATEUR : MAITRE BRUNET BEAUMEL BERNARD 5 RUE DE SAILLE A SAINT NAZAIRE
Numéro d'observation
3988
Date d'ajout
18/12/1992
Description
Faillite non personnelle REDRESSEMENT JUDICIAIRE : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE DU 9 DECEMBRE 1992. ADMINISTRATEUR : ME COLLET PATRICK 25 BD GUIST'HAU A NANTES REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BRUNET BEAUMEL BERNARD 5 RUE DE SAILLE A SAINT NAZAIRE
Numéro d'observation
3964
Date d'ajout
17/12/1992
Description
NOMINATION DE MELLE S.RIVIERE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MME I.FONTANILLAS. NOMINATION DE MME LE BIHEN L. EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR Y.LE BIHEN A COMPTER DU 28.09.1992
Numéro d'observation
3841
Date d'ajout
04/12/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements A COMPTER DU :24/11/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIEN SIEGE : 19 AVENUE DES BOULEAUX - 44500 LA BAULE DEPOT DU 08/09/1992 NUMERO 921226 GREFFE DE ST NAZAIRE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).