Entreprise : SCI C.C.G. - SIREN 378 984 579
Identité
Dénomination
SCI C.C.G.
SIREN (siège)
378 984 579
Date d'immatriculation au RNE
22/08/1990
Début d’activité
21/07/1990
Date de fin de la personne morale
21/08/2080
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété et administration de tous immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
7 BD CARNOT 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILHEM PIERRE , ALEXANDRE , CAMILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Escalquens
Nom, Prénom(s)
GUILHEM MARIE , CECILE
Nom d'usage
FONTBOSTIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Nom, Prénom(s)
GUILHEM CLAUDE , BERNARD , ALEXIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
GUILHEM CHRISTIAN , PIERRE , JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
GUILHEM BERTRAND , PIERRE , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/07/1990
Siret
37898457900029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et administration de tous immeubles
Autres Activités
Propriété et administration de tous immeubles
Adresse
7 BD CARNOT
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1990
Siret
37898457900011
Code APE
702A
Adresse
18 PL JEAN JAURES
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1913
Date d'ajout
30/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/05/2012 : Mise à jour des asscoiés suite à donation de parts.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
439
Date d'ajout
17/02/1993
Description
Aux termes d'un acte reçu par Me Vega le 8 septembre 1990 nomination de Mr Guilhem Christian en qualité de Co-Gerant à compter du 08.09.1990 Bodacc du 20.21.03.1993 n 56 B
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 200 000.00 FRF nouveau montant : 30 489.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).