Entreprise : MADONNA - SIREN 378 915 466
Identité
Dénomination
MADONNA
SIREN (siège)
378 915 466
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2007
Début d’activité
01/12/2006
Date de fin de la personne morale
10/07/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
40 BD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRITZ DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
HUENS ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2006
Siret
37891546600023
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX
Autres Activités
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX
Adresse
40 BD VICTOR HUGO
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/07/1990
Siret
37891546600015
Code APE
553B
Adresse
7 RUE BAYEN
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
95489
Date d'ajout
11/07/2007
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
95490
Date d'ajout
11/07/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
49556
Date d'ajout
26/07/1993
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU : 15 SEPTEMBRE 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).