Entreprise : LES MESMINS - SIREN 378 911 598
Identité
Dénomination
LES MESMINS
SIREN (siège)
378 911 598
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1990
Date de fin de la personne morale
08/08/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
792.73 EUR
Adresse du siège
LA VALLEE DE BERRY 16700 NANTEUIL EN VALLEE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIDLEY PAULA
Nom d'usage
WILLIAMS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Nom, Prénom(s)
ORME MICHAEL , CHRISTOPHER , L'ESTRANGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1940
Nom, Prénom(s)
RICH FRANCES , HELEN
Nom d'usage
WALLACE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Nom, Prénom(s)
BALLAM JOHN , ANDREW
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Nom, Prénom(s)
ABBOTT JOAN , PATRICIA
Nom d'usage
ORME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1941
Nom, Prénom(s)
WALLACE GORDON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Nom, Prénom(s)
CLUTTON CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Nom, Prénom(s)
WILLIAMS DAVID , PAUL , LUMLEY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Nom, Prénom(s)
MOULDING GEOFFREY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Nom, Prénom(s)
HODGSON DEBORAH , JANE
Nom d'usage
MOULDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Nom, Prénom(s)
JAMES RICHARD , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Nom, Prénom(s)
MOULDING GILLIAN
Nom d'usage
JAMES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Dénomination
LES TEMPLIERS DE LA CHARENTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Gourson
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/07/1990
Siret
37891159800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous biens immobiliers,leur exploitation par tous moyens leur mise en valeur,leur mise en location en tout ou en partie.
Adresse
LA VALLEE DE BERRY
16700 , NANTEUIL EN VALLEE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7397
Date d'ajout
12/06/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).