Entreprise : TRAVAUX MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE - SIREN 378 910 608
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2022)
Dénomination
TRAVAUX MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE
Sigle
TMIS
SIREN (siège)
378 910 608
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1990
Fermeture de l'établissement - 37891060800017
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/1991
Date de fin de la personne morale
20/08/2040
Date de clôture
31/07
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
20 RUE BARBAROUX 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MEDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOIVIN DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
MARTIGUES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1991
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/08/1990
Siret
37891060800017
Nom commercial
T.M.I.S.
Code APE
2108
Origine du fonds
Création
Activité principale
EN FRANCE ET A L'ETRANGER, LA MAINTENANCE GENERALE ET PRINCIPALEMENT, LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE. L'ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION, LA REPARATION, L'ENTRETIEN DE MATERIELS DESTINES A LADITE MAINTENANCE, LES TRAVAUX DE MONTAGE, DEMONTAGE, ENTRETIEN DE MATERIEL DIVERS ET TRAVAUX NEUFS. LE TOUT DANS LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET CHEZ LES PARTICULIERS
Adresse
20 RUE 20 RUE BARBAROUX
13220 , CHATEAUNEUF LES MARTIGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MEDE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20802
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15869
Date d'ajout
28/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
532
Date d'ajout
11/01/2006
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/01/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE CLOTURE LE PLAN DE CESSION COMMUN DE SEGE SARL RCS AIX 85 B 405, MHP SARL RCS AIX 86 B 785, TMIS ET ETT SA RCS AIX 84 B 518. Date d'effet : 10/01/2006
Numéro d'observation
375
Date d'ajout
11/01/2006
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10/01/2006, Monsieur Alain RAMBALDI A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. DATE D'EFFET : 10/01/2006
Numéro d'observation
444
Date d'ajout
12/01/2004
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 12/01/2004, Monsieur Jean-Pierre VACHEZ A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. DATE D'EFFET : 12/01/2004
Numéro d'observation
499
Date d'ajout
18/01/2001
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 18/01/2001, Monsieur Jacques DUCHESNE A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. DATE D'EFFET : 18/01/2001
Numéro d'observation
3444
Date d'ajout
11/04/2000
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10/04/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR REQUETE, A PRONONCE LE REMPLACEMENT DE MAITRE GUY MARIANI ES-QUALITE, PAR Me Xavier HUERTAS 4 RUE DE L'OPERA 06300 NICE DATE D'EFFET : 10/04/2000 Date d'effet : 10/04/2000
Numéro d'observation
892
Date d'ajout
22/01/1998
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 19/01/98, Monsieur Joel HEISSERER A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. A COMPTER DU 19/01/98
Numéro d'observation
449
Date d'ajout
17/01/1996
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 15/01/96, MONSIEUR GUY VAZ A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. A COMPTER DU 15/01/96
Numéro d'observation
2865
Date d'ajout
08/04/1994
Description
Modification d'office 07/04/94,LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE,CONDAMNE M.DANIEL BOIVIN A PAYER LA SOMME DE 150.000 FRS AU TITRE DE SA PARTICIPATION AUX DETTES SOCIALES DA LA SOCIETE "TMIS",CONFORMEMENT A L'ART.180 DE LA LOI 25/01/85. A COMPTER DU 07/04/94
Numéro d'observation
7445
Date d'ajout
14/11/1991
Description
Modification d'office 13 NOVEMBRE 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE ARRETE LE PLAN DE CESSION ET CONSTATE LA COMMUNAUTE DES PATRIMOINES ACTIFS ET PASSIFRS DES 4 SOCIETES AINSI QUE L'UNITE DES 4 FONDS DE COMMERCE DE : MAINTENANCE HAUTE PRESSION MHP SARL RCS AIX B 339 488 892 (86 B 785) 20, RUE BARBAROUX LA MEDE 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES ET SOCIETE D'ENTRETIEN ET TRAVAUX TECHNIQUES SETT SA RCS AIX B 775 560 485 ( 84 B 518) 20, RUE BARBAROUX LA MEDE 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES ET SOCIETE D'ENGINEERING ET DE GESTION D'ENTREPRISES RCS AIX B 069 805 190 (85 B 408) 20, RUE BARBAROUX LA MEDE 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES ET TRAVAUX MAINTENANCE INDEUSTRIELLE SERVICES TMIS SARL. COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME GUY MARIANI.
Numéro d'observation
5729
Date d'ajout
06/09/1991
Description
Modification d'office PAR ORDONNANCE DEPOSE AU GREFFE LE 4 SEPTEMBRE 1991, LE JUGE COMMISSAIRE AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE CHEZ : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT MARTIGUES, DIT QUE LE COMPTE FONCTION NERA SOUS LA DOUBLE SIGNATURE DE : MR BOIVIN DANIEL ET DE ME GUY MARIANI TANT AU DEBIT QU'AU CREDIT, AUTORISE LA SOCIETE A SOLLICITER UNE LIGNE DE CESSION DE CREANCE A HAUTEUR DE : 150 000 FRS
Numéro d'observation
5258
Date d'ajout
06/08/1991
Description
Modification d'office 5 AOUT 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, OUVRE UNE PROCEDURE DE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (TITRE I), DESIGNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR GREGOIRE TOMASINI, DE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME FERAUD-PRAX RESIDENCE SAINTE VICTOIRE, AVENUE SAINT JEROME 13100 AIX EN PROVENCE, D'ADMINISTRATEUR : ME GUY MARIANI 10, COURS MIRABEAU 13100 AIX EN PROVENCE AVEC MISSION D'ASSISTANCE, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 2 AOUT 1991
Numéro d'observation
5176
Date d'ajout
02/08/1991
Description
Modification d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, LE 2 AOUT 1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).