Entreprise : SCI SANDEL - SIREN 378 906 648
Identité
(Entreprise radiée le 17/09/2024)
Dénomination
SCI SANDEL
Sigle
S.C.I. SANDEL
SIREN (siège)
378 906 648
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1990
Date de fin de la personne morale
31/07/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
54970 LANDRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE DEPAR 14 LOT 2 GALER C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERONIMO JOELLE , GILDA , JULIETTE
Nom d'usage
ROSSI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Sedan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/07/1990
Siret
37890664800019
Code APE
702A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Gestion, entretien et mise en valeur d'un immeuble sis à LANDRES Galerie Commerciale, Lot. n° 2, Chemin Départemental N° 14 et tous autres en France
Adresse
Galerie COMMERCIALE LOT N°2 CHEMIN DÉPARTEMENTAL N° 14
54970 , LANDRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE DEPAR 14 LOT 2 GALER C
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F02/000003
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F90/000002
Date d'ajout
01/08/1990
Description
Historique des observations depuis le 01/08/1990 : JOURNAL : LES TABLETTES LORRAINES DES SOCIETES DECLARATION DU 2 MAI 2005 Par jugement en date du 14 AVRIL 2005, le Tribunal de Grande Instance de BRIEY a prononcé la liquida- tion judiciaire de la SCI SANDEL Date provisoire de cessation des paiements : 18 JANVIER 2005 Mandataire Liquidateur : M° Patrick MAROCCOU, 10 Rue du Maréchal Lyautey à BRIEY Juge Commissaire : Mme Véronique JAUVION, vice- présidente Juge Commissaire suppléant : Mme Sophie DEPELLEY juge
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 18/07/1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).