Entreprise : SCI DES PONTS - SIREN 378 864 953
Identité
Dénomination
SCI DES PONTS
SIREN (siège)
378 864 953
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1990
Début d’activité
10/08/1990
Date de fin de la personne morale
09/08/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACHAT, LA CONSTRUCTION, LA REPARATION, LA RENOVATION, LA GESTION D'IM- MEUBLES DE TOUTE NATURE, CIVILE OU COMMERCIAL, LA PRISE EN LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS, LA MISE EN LOCATION DES LOCAUX SIS DANS LESDITS IMMEUBLES.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
16 RES DE LA GARE 28400 SOUANCE-AU-PERCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOUANCE AU PERCHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEROUIN YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
NOGENT LE ROTROU
Nom, Prénom(s)
JAMET MARCELLE
Nom d'usage
DEROUIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
NOGENT LE ROTROU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/08/1990
Siret
37886495300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACHAT, LA CONSTRUCTION, LA REPARATION, LA RENOVATION, LA GESTION D'IM- MEUBLES DE TOUTE NATURE, CIVILE OU COMMERCIAL, LA PRISE EN LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS, LA MISE EN LOCATION DES LOCAUX SIS DANS LESDITS IMMEUBLES.
Autres Activités
L'ACHAT, LA CONSTRUCTION, LA REPARATION, LA RENOVATION, LA GESTION D'IM- MEUBLES DE TOUTE NATURE, CIVILE OU COMMERCIAL, LA PRISE EN LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS, LA MISE EN LOCATION DES LOCAUX SIS DANS LESDITS IMMEUBLES.
Adresse
16 RES DE LA GARE
28400 , SOUANCE-AU-PERCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOUANCE AU PERCHE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3002
Date d'ajout
17/07/1998
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 1998, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L'AIGLE A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MONSIEUR YVES DEROUIN ET DE LA SCI DES PONTS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3482
Date d'ajout
01/12/1994
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 07.11.1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE L'AIGLE A ETENDU LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MONSIEUR DEROUIN YVES PRECEDEMMENT GARAGISTRE RUE DE LA FONTAINE 61260 LE THEIL SUR HUISNE, A LA SCI DES PONTS A MAINTENU LES AUXILIAIRES DE JUSTICE DESIGNES DANS LA PROCEDURE DE MR DEROUIN, SOIT : ME HUILLE, DEMEURANT A 61303 L'AIGLE, 24, RUE DES EMANGEARDS ET MR DELAMARE JUGE COMMISSAIRE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).