Entreprise : SARL OFFICE DE CONSEIL ET DE GARANTIE - SIREN 378 862 130
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2021)
Dénomination
SARL OFFICE DE CONSEIL ET DE GARANTIE
SIREN (siège)
378 862 130
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1990
Fermeture de l'établissement - 37886213000010
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2004
Fermeture de l'établissement - 37886213000028
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2004
Date de fin de la personne morale
31/07/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
49 RUE JEAN JAURES 22000 SAINT-BRIEUC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT BRIEUC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TANGUY YANNICK , ALAIN , LUCE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
PLOUFRAGAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1990
Siret
37886213000010
Enseigne
SARL OFFICE DE CONSEIL ET DE GARANTIE
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION D'UN OFFICE DE CONSEIL ET DE GARANTIE POUR TOUTES TRANSACTIONS D'ASSURANCES ET DE PLACEMENTS FINANCIERS.
Adresse
49 RUE 49 RUE JEAN JAURES
22000 , Saint-Brieuc - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT BRIEUC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/2001
Siret
37886213000028
Code APE
672Z
Adresse
50 BD CHARNER
22000 , SAINT-BRIEUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7417
Date d'ajout
21/05/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 21/05/2021 avec effet au 21/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/01/2004
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE : LIQUIDATEUR : MR YANNICK TANGUY Date d'effet : 01/01/2004
Numéro d'observation
1263
Date d'ajout
23/04/1997
Description
NOMINATION DE MR TANGUY YANNICK EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR TANGUY THIERRY DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :01/03/97
Numéro d'observation
3462
Date d'ajout
30/11/1993
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital A COMPTER DU :29/10/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).